Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovglimt 1, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: torvetromberg@kabelmail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Navne: TFF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 fjernes Direktion: Tove Fromberg Filskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: torvetromberg@kabelmail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovglimt 1, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovglimt 1, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovglimt 1, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Direktion: Tove Fromberg Filskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i erhvervsdrivende selskaber samt at drive virksomhed med investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Navne: TFF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Vedtægter: 2005-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)