Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | xbrl | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Geminivej 29, 2670 Greve (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Navne: Nordic investors ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Stiftere: Thomas Hansen, Rasmus Hemmersam, Martin Bach Løvenhardt (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-10-25 fjernes Legale ejere: JLM UNICOOL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-02 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2021-04-23 Statstidende Dekret
Den 2021-02-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Johnny Løvenhardt Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-07-06 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geminivej 29, 2670 Greve (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: St Blichersgade 38, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: Marko@makia.dk (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: St Blichersgade 38, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Geminivej 29, 2670 Greve (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille metalkonstruktioner til bla. facaderenoveringer. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Marko@makia.dk (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 tilføjes Direktion: Amalie Marie Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 fjernes Direktion: Amalie Marie Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-10 fjernes Direktion: Johnny Løvenhardt Madsen (direktion) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-05-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 tilføjes Legale ejere: Amalie Marie Nedergaard, JLM UNICOOL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 fjernes Legale ejere: Amalie Marie Nedergaard (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-10 fjernes Legale ejere: JLM UNICOOL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: Nordic investors ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-05-10 fjernes Navne: NORDIC INVESTORS ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Reelle ejere: Amalie Marie Nedergaard (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-11 fjernes Reelle ejere: Johnny Løvenhardt Madsen, Amalie Marie Nedergaard (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geminivej 29, 2670 Greve (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-09-10 tilføjes Direktion: Johnny Løvenhardt Madsen (direktion) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2009-09-10 fjernes Direktion: Martin Bach Løvenhardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2009-09-09 fjernes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Legale ejere: JLM UNICOOL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2009-06-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Løvenhardt Madsen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2008-01-23 tilføjes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udleje, sælge samt administrere fast ejendom. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2007-11-30 tilføjes Vedtægter: 2007-11-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-03-15 fjernes Direktion: Thomas Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2005-12-30 tilføjes Direktion: Thomas Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Navne: NORDIC INVESTORS ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2005-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Stiftere: Thomas Hansen, Rasmus Hemmersam, Martin Bach Løvenhardt (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)