Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Aarup Gregersen | 02.05.2014 | 26.09.2023 | direktør |
Hans Henrik Tollestrup Mark | 02.05.2014 | 07.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Henrik Tollestrup Mark | 28.12.2005 | 02.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Palle Aarup Gregersen | 28.12.2005 | 02.05.2014 | formand |
Anet Ulstrup Sørensen | 28.12.2005 | 27.08.2010 | bestyrelsesmedlem |