Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLM TØMRER-OG SNEDKERFIRMA A/S. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2023-11-28 tilføjes Revisor: Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalbuen 24, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Metalbuen 24, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-04 tilføjes Legale ejere: Peter John Holm (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber, herunder bestemmende andele, finansiel virksomhed i øvrigt, herunder købe og sælge obligationer og aktier. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Vedtægter: 2006-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalbuen 24, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Direktion: Peter John Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Navne: PHOLMS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-01-12)
Den 2005-11-18 tilføjes Reelle ejere: Peter John Holm (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2005-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Stiftere: Peter John Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-12)
Den 2005-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)