Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 16, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2013-01-11 fjernes Bestyrelse: Thomas Estrup Ainill (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Direktion: Peter Estrup Ainill (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2013-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@infak.dk (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2013-01-11 fjernes Navne: PEA TRÆBYG ApS (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2013-01-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Stiftere: Peter Estrup Ainill (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@infak.dk (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-14 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 16, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2008-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 32, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-13 tilføjes Bestyrelse: Thomas Estrup Ainill (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, herunder pavilloner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Vedtægter: 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 32, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-03 tilføjes Direktion: Peter Estrup Ainill (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Navne: PEA TRÆBYG ApS (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2006-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Stiftere: Peter Estrup Ainill (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2006-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)