Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-02 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Legale ejere: Temply Holding ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Navne: HSLED ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Reelle ejere: Niels Hartvig Roald Nørgaard (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Stiftere: Lone Schuster, Bo Jørgen Schuster (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-15 fjernes Direktion: Niels Hartvig Roald Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-15 fjernes Revisor: Kvist Revision ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-19 Statstidende Dekret
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 2., 1360 København K (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: HSLED ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-02-27 fjernes Navne: VIKARBØRSEN ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@vikarborsen.dk (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 fjernes Hjemmeside: WWW.VIKARBORSEN.DK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 2., 1360 København K (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 2., 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 2., 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 91, 3540 Lynge (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Niels Hartvig Roald Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-16 fjernes Direktion: Bo Jørgen Schuster (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Temply Holding ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2018-04-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Hartvig Roald Nørgaard (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2018-04-16 fjernes Reelle ejere: Lone Schuster (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Revisor: Kvist Revision ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-16 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 91, 3540 Lynge (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Gadekæret 8, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-16 fjernes Legale ejere: LBS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-04-16 fjernes Reelle ejere: Bo Jørgen Schuster (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Gadekæret 8, 3540 Lynge (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 91, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-09 tilføjes Hjemmeside: WWW.VIKARBORSEN.DK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Lone Schuster, Bo Jørgen Schuster (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-01-01 fjernes Legale ejere: Lone Schuster, Bo Jørgen Schuster (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-25 tilføjes Legale ejere: LBS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2014-04-25 tilføjes Reelle ejere: Bo Jørgen Schuster, Lone Schuster (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 91, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2013-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevængets Alle 3, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-17 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2013-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vikarborsen.dk (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevængets Alle 3, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevængets Alle 3, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevængets Alle 3, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-02 tilføjes Direktion: Bo Jørgen Schuster (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2006-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde vikarassistance og rekruttering til kantiner, lager og kontorer. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-02 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2006-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Navne: VIKARBØRSEN ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2006-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Stiftere: Lone Schuster, Bo Jørgen Schuster (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-01-02 tilføjes Vedtægter: 2006-01-02 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2006-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)