Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Formål | Revisor | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 tilføjes Binavne: Bowl'n'Fun Sønderborg ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Binavne: Play2Win Sønderborg ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 tilføjes Navne: Maximum Sønderborg ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Navne: Bowl'n'Fun Sønderborg ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 tilføjes Vedtægter: 2024-02-06 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Steffen Larsen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Lene Høj Larsen, Joakim Høj Larsen, Simon Høj Larsen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-21 tilføjes Reelle ejere: Joakim Høj Larsen, Simon Høj Larsen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lene Høj Larsen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Lene Høj Larsen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 17, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-17 tilføjes Binavne: Play2Win Sønderborg ApS, The Grill Sønderborg ApS, Laserhero Sønderborg ApS, Happies Sønderborg ApS, Golf'n'Fun Sønderborg ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-17 tilføjes Hjemmeside: www.bowlnfun.dk (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bowlnfun.dk (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-16 tilføjes Direktion: Lene Høj Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-16 tilføjes Navne: Bowl'n'Fun Sønderborg ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-15 fjernes Navne: SAC 2 ApS (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-16 tilføjes Vedtægter: 2017-12-16 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: Maximum Group A/S (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-12-15 tilføjes Reelle ejere: Lene Høj Larsen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: SAC 1 ApS (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bowlingcenter med tilhørende aktiviteter, herunder eje diverse anlægsaktiver til brug for driften. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: SAC 2 ApS (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2015-01-08 fjernes Navne: SUBZERO BOWLING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksø 2, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Navne: SUBZERO BOWLING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2011-03-28 fjernes Navne: BOWL'N'FUN 7400 ApS (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2011-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksø 2, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2011-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2010-08-04 tilføjes Navne: BOWL'N'FUN 7400 ApS (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-08-03 fjernes Navne: BOWL'N'FUN XBY 1 ApS (offentliggjort 2009-11-05)
Den 2009-11-05 tilføjes Direktion: Steffen Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-05 fjernes Direktion: Karl Henrik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-05 tilføjes Navne: BOWL'N'FUN XBY 1 ApS (offentliggjort 2009-11-05)
Den 2009-11-04 fjernes Navne: MAXIMUM XBY 1 ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-11-05 fjernes Bestyrelse: Steffen Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Navne: MAXIMUM XBY 1 ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-05-18 fjernes Navne: BOWL'N'FUN FYN XBY 1 ApS (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-04-20 tilføjes Bestyrelse: Steffen Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 tilføjes Direktion: Karl Henrik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 fjernes Direktion: Lars Kappel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 tilføjes Navne: BOWL'N'FUN FYN XBY 1 ApS (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-04-19 fjernes Navne: BOWL'N' FUN FAABORG ApS (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2008-11-01 tilføjes Direktion: Lars Kappel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-01 fjernes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: SAC 1 ApS (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-02 tilføjes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2006-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Navne: BOWL'N' FUN FAABORG ApS (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2006-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Stiftere: NGM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2006-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)