Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 45, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og drive energianlæg og anden hermed forbunden virksomhed samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Vedtægter: 2011-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Bestyrelse: Jeppe Øvli Øvlesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-12-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Brangstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-08-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Legale ejere: BRANCOR CAPITAL PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-10-03 tilføjes Reelle ejere: Kim Brangstrup (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2006-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Høstgaard-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 45, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2005-12-29 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Øvli Øvlesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Direktion: Jan Kurt Eberlin Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Navne: NORDENERGIE A/S (offentliggjort 2005-12-30)
Den 2005-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-29 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Stiftere: BRANCOR CAPITAL PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-12-30)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)