Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Otte | 01.05.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gerner Wolff-Sneedorff | 04.12.2007 | 01.05.2013 | direktion |
Erik Fogt | 17.12.2005 | 04.12.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gerner Wolff-Sneedorff | 04.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Otte | 01.05.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hermann Zobel | 26.05.2008 | 20.05.2019 | bestyrelse |
Gerner Wolff-Sneedorff | 30.05.2007 | 01.05.2013 | bestyrelse |
Pia Lolk Wolff-Sneedorff | 30.05.2007 | 26.05.2008 | bestyrelse |
Erik Fogt | 17.12.2005 | 04.12.2007 | bestyrelse |
Claus Peter Hovmand Madsen | 17.12.2005 | 10.05.2007 | bestyrelse |