Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S MADEVEJ 23, AABENRAA. (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vidarejendomme.dk (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: Søren Kalmar Poulsen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2014-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er være komplementar i kommanditselskabet K/S Madevej 23, Aabenraa. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Vedtægter: 2013-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 fjernes Direktion: Michael Thor Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-14 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 5, 8000 Århus C (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 5, 8000 Århus C (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 tilføjes Direktion: Michael Thor Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Legale ejere: Søren Kalmar Poulsen, VIDAR PROJEKTUDVIKLING ApS, Per Nonbye, Lars Nonbye, Bo Falk Mørkenborg, Gert Christiansen, Dorte Hansen Møller, Claus Brændstrup, E.R. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2005-12-21 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MADEVEJ 23, AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Stiftere: VIDAR PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)