Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-11 fjernes Revisor: Bjarne Albrechtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 19, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2011-06-17)
Den 2011-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsvej 25, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2010-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og drift af en udlejet erhvervsejendom bestående af Somerfield Supermarked, beliggende Bell Street, Shaftesbury, Dorset SP7 8AR, England. Herudover kan kommaditselskabet for overskydende likviditet indkøbe værdipapirer, eller likviditeten kan indsættes på aftaleindskud i pengeinstitut, eller på anden måde udlånes, hvorved kommanditselskabet kan oppebære renteindtægter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-29 tilføjes Vedtægter: 2010-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Bestyrelse: Jes Bisgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 fjernes Bestyrelse: Øistein Roar Hoff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsvej 25, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2007-08-18)
Den 2009-02-05 tilføjes Revisor: Bjarne Albrechtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2008-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2007-08-18)
Den 2007-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Bestyrelse: Hermann Michael Coello Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 fjernes Bestyrelse: Jes Bisgaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jes Bisgaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 fjernes Bestyrelse: James Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Legale ejere: Per Ingemann Nielsen, Kenn Victor Arnaboldi, Ole Finn Ravn Pedersen, Claus Hansen, Hermann Michael Coello Kristiansen, Lars Bjernemose, Øistein Roar Hoff, Jes Bisgaard Andersen, Martin Groth Jensen, Claus René Normind (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Bestyrelse: James Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Interessenter: FOCUS-SHAFTESBURY KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-02 tilføjes Navne: K/S FOCUS-SHAFTESBURY (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)