Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Tegningsregel | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jane Egebjerg Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Peder Lundquist (næstformand) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Charlotte Strand (formand) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-29 fjernes Bestyrelse: Peder Lundquist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Bestyrelse: Mikael Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Bestyrelse: Lene Fabricius Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Kim Søgård Bering Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Ole Michael Kalør (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-04-28 tilføjes Bestyrelse: Henning Egon Josefsen Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 tilføjes Vedtægter: 2022-04-28 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Martin Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gasdistribution via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til kunder. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-06-25 tilføjes Bestyrelse: Lene Fabricius Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Bestyrelse: Martin Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-04-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-23 tilføjes Vedtægter: 2021-04-23 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: direktion@evida.dk (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@energinet.dk (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Torben Thyregod (formand) (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmagervej 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@energinet.dk (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-09-27 tilføjes Binavne: Dansk Gas Distribution Fyn A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Navne: Evida Fyn A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 fjernes Navne: Dansk Gas Distribution Fyn A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Vedtægter: 2019-09-26 (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2019-06-17 tilføjes Direktion: Ole Michael Kalør (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-06-17 fjernes Direktion: Carsten Georg Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Bestyrelse: Hanne Storm Edlefsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2018-11-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Brinkman Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Navne: Dansk Gas Distribution Fyn A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-11-25 fjernes Navne: Dansk Gasdistribution Fyn A/S (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Vedtægter: 2018-11-26 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive naturgasdistribution på Fyn ved transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til kunder i henhold til reglerne i naturgasforsyningsloven. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2018-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Carsten Georg Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Stefan Birkebjerg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 fjernes Binavne: NATURGAS FYN DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brinkman Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Anker Boye (næstformand) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: Dansk Gasdistribution Fyn A/S (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-29 fjernes Navne: NGF NATURE ENERGY DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-03-19 tilføjes Bestyrelse: Anker Boye (næstformand) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-03-19 fjernes Bestyrelse: Kirsten Majbritt Holmgaard Hansen (næstformand) (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-19 tilføjes Direktion: Stefan Birkebjerg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-03-19 fjernes Direktion: Mette Smedegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-13 tilføjes Legale ejere: Evida Holding A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-03-13 fjernes Legale ejere: NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Mette Smedegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Bestyrelse: Mette Smedegaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Pernille Høgstrøm Resen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Pernille Høgstrøm Resen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er inden for den til enhver tid gældende lovgivning at drive virksomhed med distribution af naturgas og dermed tilknyttede aktiviteter. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-08-18 tilføjes Navne: NGF NATURE ENERGY DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-08-17 fjernes Navne: NATURGAS FYN DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2014-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af bestyrelsens næstformand og af den administrerende direktør - mindst 2 i forening. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-08-18 tilføjes Vedtægter: 2014-08-18 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-03-07 tilføjes Bestyrelse: Pernille Høgstrøm Resen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-07 fjernes Bestyrelse: Henrik Mygind Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-07 tilføjes Direktion: Pernille Høgstrøm Resen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-07 fjernes Direktion: Henrik Mygind Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Mygind Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-21 fjernes Bestyrelse: Gert Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-21 tilføjes Direktion: Henrik Mygind Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-21 fjernes Direktion: Gert Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Erik Hornemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-12 fjernes Bestyrelse: Hans Duus Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-14 tilføjes Bestyrelse: Hans Duus Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-13 fjernes Bestyrelse: Ejvind Høyer Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 fjernes Bestyrelse: Jan Strømvig (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Strømvig (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 fjernes Bestyrelse: Klaus Henrik Tholander (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-30 tilføjes Direktion: Gert Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Flemming Curt Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Bestyrelse: Klaus Henrik Tholander (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-15 fjernes Bestyrelse: Nis Stemann Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-15 tilføjes Direktion: Flemming Curt Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-15 fjernes Direktion: Svend Bomholt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 20.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Direktion: Svend Bomholt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-30 fjernes Direktion: Rene Voss (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Distribution af gas (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution og handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2006-12-29 tilføjes Hovedbranche: Distribution og handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2006-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 tilføjes Bestyrelse: Nis Stemann Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-11 fjernes Bestyrelse: Palle Hansborg-Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 tilføjes Bestyrelse: Anker Boye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-16 fjernes Bestyrelse: Johan Schmeltz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2005-12-22 tilføjes Bestyrelse: Johan Schmeltz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-22 tilføjes Binavne: NATURGAS FYN DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2005-12-22 tilføjes Direktion: Rene Voss (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Legale ejere: NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2005-12-22 tilføjes Navne: NATURGAS FYN DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2005-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Stiftere: NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-12-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)