Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CM EJENDOMME A/S (CVR 28479530) | OPLØSTEFTERFUSION | 15.12.2005 |
Torben Weihrauch | 15.12.2005 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JAN HØI & CO. ApS (CVR 27089364) | NORMAL | 07.12.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Torben Weihrauch | 20.11.2007 | 07.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
ACTUS EJENDOMME A/S (CVR 21120588) | 20.11.2007 | 07.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jørn Høi | 20.11.2007 | 07.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
K/S RISSKOV EJENDOMSINVEST (CVR 29244146) | SLETTET | 12.01.2006 | 17.12.2018 | 100,00% | 100,00% |