Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 1., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Bestyrelse: Lars Falbe-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Direktion: Lars Falbe-Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-16 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: DNV GL Denmark A/S (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Navne: GARRAD HASSAN DENMARK ApS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-05-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Stiftere: Garrad Hassan Group Limited (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-18 tilføjes Legale ejere: DNV GL Denmark A/S (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-02-17 fjernes Legale ejere: Garrad Hassan Group Ltd (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 1., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2014-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2014-06-21)
Den 2014-04-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Landberg (formand) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2014-04-30 fjernes Bestyrelse: Colin Morgan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2014-06-21)
Den 2012-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 1., 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-04 tilføjes Bestyrelse: Colin Morgan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Bestyrelse: Andrew Douglas Garrad (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde uafhængig konsulentbistand indenfor energisektoren, herunder vind- og solenergisektoren, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2011-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2011-05-25 tilføjes Vedtægter: 2011-05-25 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2011-05-25 fjernes Bestyrelse: Andrew Dixon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2009-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-05-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-11 tilføjes Bestyrelse: Andrew Dixon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 1., 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 1., 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 1., 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Direktion: Lars Falbe-Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-16 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Legale ejere: Garrad Hassan Group Ltd (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-12-16 tilføjes Navne: GARRAD HASSAN DENMARK ApS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Stiftere: Garrad Hassan Group Limited (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-25)