Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 124, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Direktion: Kjeld Søgaard Tolstrup (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-22 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Kontaktoplysninger: kjeld.tolstrup1@gmail.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Legale ejere: Kjeld Søgaard Tolstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Navne: SØGAARD HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Reelle ejere: Kjeld Søgaard Tolstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Stiftere: Kjeld Søgaard Tolstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 124, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 124, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 124, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 124, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 124, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kjeld.tolstrup1@gmail.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2015-03-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-23 tilføjes Vedtægter: 2015-03-23 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2015-03-23 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-12-09 tilføjes Vedtægter: 2014-12-09 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-01-21 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-01-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2005-12-22 tilføjes Direktion: Kjeld Søgaard Tolstrup (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-22 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Legale ejere: Kjeld Søgaard Tolstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Navne: SØGAARD HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Søgaard Tolstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2005-12-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Stiftere: Kjeld Søgaard Tolstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-26)