Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CPMG CONSTRUCT ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2008-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VESTERBROGADE 188 ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2018-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 180765 / JEH ApS. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Milk Holding ApS. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2019-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stenhuggervej 8 ApS. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2020-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Milk Holding ApS. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J.M.C HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2022-08-31 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-18 tilføjes Revisor: Sydvestjysk Revision ApS Godkendt Revisionsselskab (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2021-07-16 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 18, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 18, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 18, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 18, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2009-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Vedtægter: 2009-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 188, 3. th., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2008-07-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2008-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 188, 3. th., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2008-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 4, 3. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 4, 3. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Direktion: Christian Rytter Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Legale ejere: Christian Rytter Petersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-12-19 tilføjes Navne: CSP HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Rytter Petersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-19 tilføjes Stiftere: Christian Rytter Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)