Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornemansvej 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-20 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: mail@zetainvest.dk (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Legale ejere: ZETA INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Navne: ZETA EJENDOMS INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Reelle ejere: Mogens Poul Zinck (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Stiftere: ZETA INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornemansvej 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-07 tilføjes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2012-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2012-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2012-06-07 tilføjes Vedtægter: 2012-06-07 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2012-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2012-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Direktion: Thomas Nitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2007-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@zetainvest.dk (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Thomas Nitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-20 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Legale ejere: ZETA INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: ZETA EJENDOMS INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Reelle ejere: Mogens Poul Zinck (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Stiftere: ZETA INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)