Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2006-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KAJ CHRISTENSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KAJ CHRISTENSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2022-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Christensen-Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Legale ejere: Tom Christensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2006-03-01 tilføjes Reelle ejere: Tom Christensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2006-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er - at være holdingselskab for erhvervelse af aktier i Kaj Christensen Automobiler A/S cvr. nr. 29151962, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 151.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Vedtægter: 2006-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 804, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2005-12-21 tilføjes Direktion: Tom Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Navne: T.C.M HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-21 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Stiftere: Tom Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)