Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Direktion: Finn Vindahl Andersen (direktion) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-21 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Legale ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Navne: VINDAHL ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Stiftere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 6, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbæk Stationsvej 11, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: Kallermann Revision v/Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbæk Stationsvej 11, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Direktion: Finn Vindahl Andersen (direktion) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-21 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Legale ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Navne: VINDAHL ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Reelle ejere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Revisor: Kallermann Revision v/Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Stiftere: Finn Vindahl Andersen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Vedtægter: 2005-11-21 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)