Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Borup Jensen | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henry Heiberg | 19.12.2023 | formand |
Kai Preben Hansen | 28.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anna Birgitte Ipsen | 20.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henry Heiberg | 03.07.2017 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Borup Jensen | 13.12.2011 | 18.12.2023 | formand |
Nils Østbirk | 13.12.2011 | 28.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kristiansen | 19.12.2005 | 13.12.2011 | formand |
Mads Heine | 19.12.2005 | 20.04.2007 | bestyrelsesmedlem |