Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Navne | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 tilføjes Binavne: HELI6000 A/S (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Vedtægter: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gert & Co ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-17 fjernes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-20 tilføjes Bestyrelse: Rikke Schou Legarth (formand) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Bestyrelse: Charlotte Schou Legarth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-19 fjernes Bestyrelse: Rikke Schou Legarth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 tilføjes Binavne: PIERRE INVESTERING A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 tilføjes Navne: PIERRE CONSTRUCTION A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-23 fjernes Navne: PIERRE INVESTERING A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Pierre Legarth (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-22 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2016-06-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-28 tilføjes Binavne: Kolding Ejendoms Teknik A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2015-04-08 tilføjes Binavne: Kolding United A/S, Kolding City Service A/S, Kolding City Bolig A/S, Kolding City Ejendomsadministration A/S (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Vedtægter: 2015-04-08 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-26 tilføjes Bestyrelse: Rikke Schou Legarth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-02-26 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-20 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-05-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-05-19 fjernes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lotte@pierre.dk (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og investering. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-07 tilføjes Navne: PIERRE INVESTERING A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2013-08-06 fjernes Navne: PL KOLDING INVESTERING A/S (offentliggjort 2010-10-18)
Den 2013-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen alene. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-07 tilføjes Vedtægter: 2013-08-07 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2011-01-20 tilføjes Bestyrelse: Camilla Schou Legarth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-20 fjernes Bestyrelse: Gunner Christian Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-29 tilføjes Navne: PL KOLDING INVESTERING A/S (offentliggjort 2010-10-18)
Den 2010-09-28 fjernes Navne: PIERRE.DK INVESTERING A/S (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-11-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Navne: PIERRE.DK INVESTERING A/S (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-29 fjernes Navne: PIERRE.DK HANDEL OG INVESTERING A/S (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2005-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Bestyrelse: Gunner Christian Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-20 tilføjes Binavne: PL KOLDING INVESTERING A/S, PIERRE BOLIGBYG A/S, 5 STAR A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Pierre Legarth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-20 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Legale ejere: PIERRE FINANS GROUP A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: PIERRE.DK HANDEL OG INVESTERING A/S (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-20 tilføjes Stiftere: Pierre Legarth (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)