Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Navne | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS FREIBURG KOMPLEMENTAR. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S FREIBURG. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-19 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Carstens (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Reelle ejere: Ulrik Carstens (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: K/S FREIBURG (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Niels Henrik Lauritzen (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-04-19 tilføjes Vedtægter: 2021-04-19 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Direktion: ApS FREIBURG KOMPLEMENTAR (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og drift af en fuldt udlejet erhvervsejendom beliggende Wöhlerstrasse 4/6, D- 79108 Freiburg samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: Niels Henrik Lauritzen, Stephanie Crerar Keller, Per Jakobsen, Ulrik Carstens, Niels Lønborg Friis, Richard Stigaard, Ib Skals (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Carstens (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2014-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2014-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2014-04-29 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2013-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2011-08-18)
Den 2012-06-22 tilføjes Navne: K/S FREIBURG (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-06-21 fjernes Navne: K/S EURO EJENDOMME - FREIBURG (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2011-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2011-08-18)
Den 2011-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-05-26 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2011-02-17 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-02-16 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2007-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-23 tilføjes Interessenter: ApS FREIBURG KOMPLEMENTAR (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2006-12-06 tilføjes Navne: K/S EURO EJENDOMME - FREIBURG (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-12-05 fjernes Navne: K/S EURO EJENDOMME - BERLIN (MITTE) III (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 fjernes Interessenter: EE INVEST ApS - FREIBURG (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-10 tilføjes Interessenter: EE INVEST ApS - FREIBURG (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-12-10 tilføjes Navne: K/S EURO EJENDOMME - BERLIN (MITTE) III (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-10 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)