Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-12-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2008-05-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 178, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Bjarne Steen Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje, investering i aktier, obligationer samt handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Legale ejere: Bjarne Steen Knudsen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: BSK HOLDING, HORSENS ApS (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-20 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Steen Knudsen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Stiftere: Bjarne Steen Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Vedtægter: 2005-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)