Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Graff | 18.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Graff | 06.04.2017 | 18.06.2024 | adm. dir |
Poul Graff | 02.02.2010 | 05.04.2017 | direktør |
Erik Graff Kristensen | 07.12.2005 | 02.02.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Skriver Laustsen | 10.01.2024 | formand |
Søren Offer Viskum Madsen | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gert Graff | 12.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Richard Benders | 20.01.2020 | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 06.04.2017 | 10.01.2024 | formand |
Lars Bay-Smidt | 06.04.2017 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jessen | 06.04.2017 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bay-Smidt | 15.04.2013 | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jessen | 23.08.2012 | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 23.08.2012 | 05.04.2017 | formand |
Helle Graff | 23.08.2012 | 15.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Graff Kristensen | 07.12.2005 | 23.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul Graff | 07.12.2005 | 23.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gert Graff | 07.12.2005 | 23.08.2012 | bestyrelsesmedlem |