Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 2, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 fjernes Navne: BRØNDUM COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Direktion: Marc Otto Erling Brøndum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-01 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Revisor: Søren Rasborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er strategisk konsulentarbejde, visuel kommunikation og grafisk design, marketing, konceptudviling og interimmanagement (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Navne: BRØNDUM COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 fjernes Navne: M.C. HOLDING AF 30. NOVEMBER 2005 ApS (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2006-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Vedtægter: 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 2, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Direktion: Marc Otto Erling Brøndum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Navne: M.C. HOLDING AF 30. NOVEMBER 2005 ApS (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: Søren Rasborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)