Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngkrogen 2, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2023-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Troldmands Allé 24, st. c., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2006-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KJ BROLÆGNING ApS. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KJ BROLÆGNING ApS. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldmands Allé 24, st. c., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 20, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 20, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Åtoftevænget 3, 2670 Greve (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åtoftevænget 3, 2670 Greve (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Kysthave 5, 1. th., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jeppesenkristian@yahoo.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Kysthave 5, 1. th., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2013-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Under Kastanien 53, 7500 Holstebro (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2013-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 tilføjes Vedtægter: 2013-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Kastanien 53, 7500 Holstebro (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkebuen 9, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkebuen 9, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 tilføjes Direktion: Kristian Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Legale ejere: Kristian Jeppesen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2005-12-15 tilføjes Navne: KRISTIAN JEPPESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-15 tilføjes Reelle ejere: Kristian Jeppesen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2005-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Stiftere: Kristian Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)