Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2009-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JMS ALARM ApS. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@koldt-rye.dk (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-01-15 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-10 tilføjes Direktion: Jesper Als Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøver el-installatørvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed direkte eller gennem ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2005-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Legale ejere: Jesper Als Skov (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2005-12-10 tilføjes Navne: JA SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2005-12-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Als Skov (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2005-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-10 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Stiftere: Jesper Als Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Vedtægter: 2005-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2005-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)