Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Ejerskaber | xbrl | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brohaven 28, 8250 Egå (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækhusvej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Hjemmeside: www.jettegollerkloth.com (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2005-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AC 2,0 ApS. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AC 2,0 ApS. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 tilføjes Navne: AC 2,0 Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Navne: Jette Goller Kloth ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-04 tilføjes Vedtægter: 2023-05-04 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækhusvej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækhusvej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækhusvej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 25, 7., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Direktion: Jette Goller Kloth Nieland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 fjernes Direktion: Martin Goller Kloth (direktør) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jettegollerkloth.com (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: jgkn@acindria.com (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Navne: Jette Goller Kloth ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: AC 2,0 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 25, 7., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 9, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-02-12 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-12 tilføjes Direktion: Martin Goller Kloth (direktør) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 fjernes Direktion: Jette Goller Kloth Nieland (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 9, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jgkn@acindria.com (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2018-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: jette.nieland@meta-iq.com (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-12-26 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-27 tilføjes Navne: AC 2,0 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2017-12-26 fjernes Navne: METABOLISTIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-12-27 fjernes Bestyrelse: Jette Goller Kloth Nieland (formand) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-09-05 tilføjes Vedtægter: 2016-09-05 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribevej 20, st., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Bestyrelse: Jette Goller Kloth Nieland (formand) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-09-05 tilføjes Direktion: Jette Goller Kloth Nieland (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-09-05 fjernes Direktion: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jette.nieland@meta-iq.com (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: john.nieland@meta-iq.com (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Legale ejere: Jette Goller Kloth Nieland (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-09-04 fjernes Legale ejere: Josephus Dirk Vestergaard Nieland, Jette Goller Kloth Nieland (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 tilføjes Reelle ejere: Jette Goller Kloth Nieland (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 20, st., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: john.nieland@meta-iq.com (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, udvikling samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2013-10-31 tilføjes Vedtægter: 2013-10-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2013-10-31 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 fjernes Bestyrelse: Jette Goller Kloth Nieland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-22 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2008-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-08-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-17 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Bestyrelse: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-20 tilføjes Bestyrelse: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-17 tilføjes Bestyrelse: Jette Goller Kloth Nieland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2005-12-16 tilføjes Direktion: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Legale ejere: Josephus Dirk Vestergaard Nieland, Jette Goller Kloth Nieland (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2005-12-16 tilføjes Navne: METABOLISTIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2005-12-16 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Stiftere: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)