Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Lytje(virk.: 35) Dir., Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Rudbeck(virk.: 33) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3,03 % | 6,06 % | 6,06 % | 6,06 % |
Hans August Lund(virk.: 78) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % |
Pct. | 2,05 % | 2,74 % | 2,74 % | 2,74 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Ipsen Lange(virk.: 51) | 4,26 % | 4,26 % | 4,26 % | 10,64 % |
Torben Klitbo(virk.: 66) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Aagaard Jensen(virk.: 48) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonas Maltha(virk.: 18) | 0 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Pct. | 1,19 % | 1,73 % | 1,73 % | 3,51 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Lytje | 27.03.2015 | Smallegade 35, 2000 Frederiksberg |
Hans August Lund | 15.01.2021 | Stavangergade 6, 2100 København Ø |
Thomas Rudbeck | 01.03.2023 | Emanuel Olsens Vej 5, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Torben Klitbo | 13.07.2009 | Chr. Winthers Vej 4D, 1860 Frederiksberg C |
Anders Aagaard Jensen | 26.11.2012 | |
Jørgen Ipsen Lange | 01.04.2018 | Boganisvej 13, 2960 Rungsted Kyst |
Jonas Maltha | 01.04.2021 | Kirkevænget 22, 2500 Valby |
Aktive virksomheder: (19) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Baleine Studio ApS | 43764888 | NORMAL | Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500) |
COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS | 29206600 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Cofoco Kødbyen ApS | 43934821 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Cofoco SP34 ApS | 36696265 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Corsa Bryggen ApS | 40712151 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Corsa NB ApS | 42799068 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Corsa VB ApS | 42627615 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Corsa Ø 2 ApS | 42250570 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Corsa Østerbro ApS | 41147628 | NORMAL | Restauranter (561010) |
FB Vesterbrogade ApS | 36062770 | NORMAL | Restauranter (561010) |
LILLE KONGENSGADE ApS | 35399550 | NORMAL | Restauranter (561010) |
MXLL 2 ApS | 43817337 | NORMAL | Restauranter (561010) |
MXLL ApS | 37696633 | NORMAL | Restauranter (561010) |
RESTAURANT HÖST ApS | 34709254 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Selskabet af 31. marts 2016 ApS | 35855270 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Stenella ApS | 41147598 | NORMAL | Restauranter (561010) |
VV25 ApS | 43227629 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
VV25 FB ApS | 43527851 | NORMAL | Restauranter (561010) |
VV25 hotel ApS | 43527819 | NORMAL | Hoteller (551010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.05.2009 | 1,04 (km) | Abel Cathrines Gade 7, 1654 København V | Gammel Kongevej 85, 1850 Frederiksberg C |
08.07.2013 | 9,55 (km) | Gammel Kongevej 85, 1850 Frederiksberg C | Amager Landevej 119, 2770 Kastrup |
11.10.2016 | 8,48 (km) | Amager Landevej 119, 2770 Kastrup | Vesterbrogade 17, 1620 København V |
COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS. |
Sidst opdateret den 19.03.2018 og angivet som gældende fra 13.03.2018 (2381 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Copenhagen Fly Casting Club | 37196592 |
Copenhagen Folk Club | 30797965 |
COPENHAGEN FOOD ApS | 34891214 |
Copenhagen Food Club | 44003716 |
COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS | 29206600 |
COPENHAGEN FOOD COMPANY A/S | 17071084 |
Copenhagen Food Consulting ApS | 29206600 |
Copenhagen Food Crawl v/Kristian Hornbøl Hansen | 39582147 |
Copenhagen Food Lab ApS | 35803092 |
COPENHAGEN FOOD LABORATORIES ApS | 14728708 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Lytje(virk.: 35) Dir., Formand, Reelle ejere | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Thomas Rudbeck(virk.: 33) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Hans August Lund(virk.: 78) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 66 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Pct. | 83 % | 0 % | 1 % | 2 % | 12 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Ipsen Lange(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 |
Torben Klitbo(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden. | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Anders Aagaard Jensen(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jonas Maltha(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sum | 121 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 |
Pct. | 68 % | 0 % | 0 % | 4 % | 25 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Lytje(virk.: 35) Dir., Formand, Reelle ejere | 3 | 34 | 0 | 39 |
Thomas Rudbeck(virk.: 33) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 13 | 0 | 24 |
Hans August Lund(virk.: 78) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 11 | 31 | 0 | 74 |
Sum | 21 | 78 | 0 | 137 |
Pct. | 9 % | 33 % | 0 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Ipsen Lange(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 8 | 3 | 12 |
Torben Klitbo(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 42 | 1 | 44 |
Anders Aagaard Jensen(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 47 | 1 | 45 |
Jonas Maltha(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 13 | 1 | 4 |
Sum | 63 | 110 | 6 | 105 |
Pct. | 22 % | 39 % | 2 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |