Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SJ1 Invest ApS. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H & S ApS. (offentliggjort 2015-10-10)
Den 2020-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 fjernes Revisor: MBL Revision I/S (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Revisor: MBL Revision I/S (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-03-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LAILA RASMUSSEN (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Sammi Jørgensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østtoftevej 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2011-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværtoftevej 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Vedtægter: 2009-10-05 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværtoftevej 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 tilføjes Direktion: Sammi Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Legale ejere: Sammi Jørgensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2005-12-14 tilføjes Navne: SAMMI JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2005-12-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LAILA RASMUSSEN (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2005-12-14 tilføjes Stiftere: Sammi Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)