Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2006-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NETKIOSKEN.DK ApS. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2006-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: NETKIOSKEN.DK, KAYERØDSGADE ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NETKIOSKEN.DK, KAYERØDSGADE ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2021-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DinLejemægler ApS. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og sælge værdipapirer, drive konsulent- og investerings-virksomhed samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-05-07)
Den 2012-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kayerødsgade 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2012-01-05)
Den 2012-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Suensonsgade 12, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suensonsgade 12, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvorupgårdvej 26 b., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvorupgårdvej 26 b., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Direktion: Leon Hald Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Legale ejere: Leon Hald Pedersen (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2005-12-16 tilføjes Navne: LEON HALD INVEST ApS (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-16 tilføjes Reelle ejere: Leon Hald Pedersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2005-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Stiftere: Leon Hald Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)