Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Andreas Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 fjernes Bestyrelse: Thea Sejr Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-12-12 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlbyvej 679, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlbyvej 679, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-03 tilføjes Bestyrelse: Thea Sejr Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2017-11-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Peter Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Eik Werner Jensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-18 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2013-09-18 fjernes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlbyvej 679, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Peter Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsuklentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: EIK A/S (offentliggjort 2013-05-01)
Den 2012-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Vedtægter: 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-05-01)
Den 2012-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæringvangen 16, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Navne: EIK INVEST ApS (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2012-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2006-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2006-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæringvangen 16, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Direktion: Eik Werner Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Legale ejere: EIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2005-12-12 tilføjes Navne: EIK INVEST ApS (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Stiftere: EIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)