Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: C V E Knuths Vej 2, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Pia Tønder (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-13 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: piatn80@gmail.com (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Legale ejere: Pia Tønder (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: PIA TØNDER ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Pia Tønder (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: Pia Tønder (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: C V E Knuths Vej 2, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jakobs Gade 7, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: piatn80@gmail.com (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2015-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-02-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-05-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-05-09 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-02 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-02 fjernes Revisor: Ole Christian Levin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Pia Tønder (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier, anparter, obligationer og andre værdipapirer, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-14 tilføjes Vedtægter: 2005-12-14 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jakobs Gade 7, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2005-12-13 tilføjes Direktion: Pia Tønder (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-13 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Navne: PIA TØNDER ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Reelle ejere: Pia Tønder (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2005-12-13 tilføjes Revisor: Ole Christian Levin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Stiftere: Pia Tønder (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2005-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)