Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Direktion: Lene Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Navne: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SR HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Revisor: ND Administration Skive ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Stiftere: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LENE JEPPESEN HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB KAJ PLEJDRUP HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-10 tilføjes Direktion: Kurt Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje aktier i Revision Limfjord A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 312.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Vedtægter: 2009-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Revisor: ND Administration Skive ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 fjernes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Direktion: Heidi Rokkjær Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Direktion: Hans Henrik Stordal Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Direktion: Lene Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Navne: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SR HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Stiftere: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LENE JEPPESEN HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB KAJ PLEJDRUP HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)