Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Koppelhus(virk.: 20) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 5,00 % |
Jens Peder Schou(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 9,09 % | 18,18 % | 45,45 % |
Per Henrik Christensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Steffen Knudsen(virk.: 16) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Madsen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 2,04 % | 4,08 % | 12,24 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Kramer(virk.: 12) | 33,33 % | 33,33 % | 41,67 % | 41,67 % |
Michael Koppelhus(virk.: 14) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Jeffrey Bruun(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 14,63 % | 14,63 % | 17,08 % | 17,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Madsen | 01.12.1999 | |
Søren Koppelhus | 01.01.2007 | Ceresvej 22, 1863 Frederiksberg C |
Lars Steffen Knudsen | 01.01.2007 | Toftekærsvej 26B, 2820 Gentofte |
Jens Peder Schou | 01.01.2007 | Østergårdsparken 4, 8410 Rønde |
Per Henrik Christensen | 10.11.2008 | Christian X's Alle 148, 2800 Kongens Lyngby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jeffrey Bruun | 30.01.2015 | Johs.V. Jensens Alle 42, 2000 Frederiksberg |
Michael Koppelhus | 01.12.2022 | Højbjergvej 13, 3060 Espergærde |
Lars Kramer | 01.02.2023 | Dyreengen 11, 3320 Skævinge |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
GAVDI A/S | 25057732 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
GAVDI GROUP A/S | 29799644 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
GAVDI HOLDING A/S | 25821238 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Gavdi Management A/S | 40984550 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
PXMSOFT A/S | 28108168 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Personaleforeningen Gavdi Danmark | 34670161 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.06.2006 | 4,82 (km) | Kompagnistræde 6, 1208 København K | Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg |
20.04.2009 | 0,51 (km) | Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg | Sankt Nikolaj Vej 8, 1953 Frederiksberg C |
23.04.2014 | 8,31 (km) | Sankt Nikolaj Vej 8, 1953 Frederiksberg C | Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg |
13.06.2017 | 9,89 (km) | Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg | Lyngbyvej 2, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 14.03.2023 og angivet som gældende fra 13.12.2005 (6254 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Initiativråd Kulturhus Industrien | 34753202 |
Initiativudvalget i Kragelund | 41466650 |
Initiator ApS | 39173727 |
Initiator Pharma A/S | 37663808 |
INIT INCENTIVE ApS | 29202508 |
Initio Academy v/Jeanette Elisabeth Ringgaard | 41102403 |
Initio Holding ApS | 37691496 |
Initium | 42401870 |
INITIUM ApS | 27931049 |
Initium Consult | 32924247 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Koppelhus(virk.: 20) Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Jens Peder Schou(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Per Henrik Christensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lars Steffen Knudsen(virk.: 16) Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jørgen Madsen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 45 % | 0 % | 0 % | 12 % | 35 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Kramer(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Michael Koppelhus(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Jeffrey Bruun(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sum | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 |
Pct. | 51 % | 0 % | 0 % | 17 % | 24 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Koppelhus(virk.: 20) Reelle ejere | 13 | 10 | 2 | 12 |
Jens Peder Schou(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 6 | 0 | 2 |
Per Henrik Christensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lars Steffen Knudsen(virk.: 16) Reelle ejere | 14 | 2 | 1 | 13 |
Jørgen Madsen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 35 | 18 | 3 | 28 |
Pct. | 42 % | 21 % | 4 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Kramer(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 8 | 1 | 7 |
Michael Koppelhus(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 13 | 2 | 3 |
Jeffrey Bruun(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 13 | 1 | 4 |
Sum | 20 | 34 | 4 | 14 |
Pct. | 28 % | 47 % | 6 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |