Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarke Brandt Helms | 01.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Peter Dalsgård Jensen | 28.10.2005 | 31.08.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Katrine Binzer | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Borch-Olsen | 29.04.2022 | formand |
Oluf Madsen | 23.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Dahl Mikkelsen | 23.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Paul Hans Carsten Pedersen | 15.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Preben Jensen | 28.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Torben Alexander von Lowzow | 28.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Borch-Olsen | 29.04.2011 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Schøwing Bodholdt | 29.04.2011 | 14.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Wesarg Riemer | 11.04.2008 | 21.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Carsten Pedersen | 26.04.2007 | 15.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Nyboe Andersen | 28.10.2005 | 29.04.2022 | formand |
Niels Sørensen | 28.10.2005 | 26.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Torben Clarentius Gertz | 28.10.2005 | 29.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kolind | 28.10.2005 | 11.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Per Maigaard Tandrup | 28.10.2005 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |