Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Bestyrelse: Jacob Richter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2005-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S ZERBST I. (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2022-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-25 tilføjes Bestyrelse: Jacob Richter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-08-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-25 tilføjes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Jørgen Ingeman (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-25 tilføjes Navne: Komplementar Zerbst I ApS (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-08-24 fjernes Navne: KODIF ZERBST I ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-25 tilføjes Vedtægter: 2022-08-25 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-03-31 tilføjes Vedtægter: 2016-03-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-03-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-02-29 fjernes Bestyrelse: Karsten Lorentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Ib Koch (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Ib Koch (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-01-31 fjernes Legale ejere: Steen Hansen, Hans Erling Døssing, Ib Koch, FABRIKSPARKEN 30, GLOSTRUP ApS, Karsten Lorentsen, AMANI ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-05-29 tilføjes Bestyrelse: Hans Erling Døssing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-05-29 fjernes Bestyrelse: Steen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2014-11-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Jørgen Ingeman (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2014-11-10 fjernes Direktion: Jesper Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-15 tilføjes Legale ejere: AMANI ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 tilføjes Bestyrelse: Karsten Lorentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-27 fjernes Bestyrelse: Stig Buxbom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S DIFKO ZERBST I, samt at administrere kommanditselskabet og forestå driften af kommanditselskabets vindmølle og aktiviteter i øvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 tilføjes Vedtægter: 2011-04-27 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Lorentsen (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-18 tilføjes Legale ejere: Ib Koch, FABRIKSPARKEN 30, GLOSTRUP ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2009-04-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-21 fjernes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Legale ejere: Steen Hansen, Hans Erling Døssing (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Robert Dan Skjødt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Direktion: Robert Dan Skjødt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2005-12-07 tilføjes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Navne: KODIF ZERBST I ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Stiftere: DIFKO VIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)