Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 33, 3., 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Navne: BYGGESELSKABET AF 2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Stiftere: HELBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-15 fjernes Direktion: Benny Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-18 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 33, 3., 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannes Ewalds Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at lave bygge- og entreprenørvirksomhed samt anden efter ledelsen ønsket virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET AF 2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-26 fjernes Navne: HELBO BYG ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2008-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Vedtægter: 2008-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes Ewalds Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 33, 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2006-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Navne: HELBO BYG ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-23 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 6/12 2005 ApS (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 33, 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-12-08 tilføjes Direktion: Benny Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 6/12 2005 ApS (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Stiftere: HELBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)