Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brdr. Kors & Hors ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2022-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stella5 Kontorhotel ApS. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-12-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Munkholms Vej 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Munkholms Vej 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 10-13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Legale ejere: Karsten Olf Robdrup Stadsing (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2014-04-30 tilføjes Reelle ejere: Karsten Olf Robdrup Stadsing (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2014-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 10-13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2005-12-02 tilføjes Direktion: Karsten Olf Robdrup Stadsing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Navne: KORS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-23)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-23)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)