Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Tind Hansen, Aase Hansen (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettevej 29, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Jonas Tind Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 fjernes Direktion: Aase Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-03 tilføjes Reelle ejere: Casper Tind Hansen (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2018-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-23 fjernes Direktion: John Haugaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-02-27 tilføjes Legale ejere: AH & JH INVEST ApS (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-18)
Den 2007-01-19 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2005-12-02 tilføjes Direktion: John Haugaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb af ejendomme til bebyggelse og videresalg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Navne: AH & JH BYGGEINVEST ApS (offentliggjort 2005-12-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Stiftere: AH & JH INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2005-12-02 tilføjes Vedtægter: 2005-12-02 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)