Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Dalsgaard Jørgensen | 31.08.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Sander Brink | 01.02.2011 | 16.01.2012 | adm. dir |
Steen Johansen | 02.12.2009 | 31.08.2017 | direktion |
Klavs Bo Nygaard Larsen | 01.09.2008 | 02.12.2009 | direktion |
Kim Lundshøj | 10.07.2006 | 01.09.2008 | direktion |
Lis Bente Christiansen | 08.12.2005 | 10.07.2006 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Dalsgaard Jørgensen | 17.12.2019 | formand |
Jesper Dalsgaard Jørgensen | 17.12.2019 | næstformand |
Peter Dalsgaard Jørgensen | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Juel Eriksen | 16.01.2012 | 17.12.2019 | næstformand |
Karsten Kjærby Christiansen | 30.11.2010 | 16.01.2012 | bestyrelse |
Jan Per Bramsen | 30.11.2010 | 16.01.2012 | bestyrelse |
Klavs Bo Nygaard Larsen | 02.12.2009 | 17.12.2019 | formand |
Finn Brodersen | 02.12.2009 | 16.01.2012 | bestyrelse |
Kim Lundshøj | 02.12.2009 | 16.01.2012 | næstformand |
Jimmy Seneca Andersen | 02.12.2009 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Leo Mogens Jensen | 04.12.2007 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Steen Johansen | 10.07.2006 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Dennis Witek | 10.07.2006 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Jens Christian Staun | 10.07.2006 | 02.12.2009 | bestyrelse |
Poul Jensen | 10.07.2006 | 02.12.2009 | formand |
Jan Michael Grill-Henriksen | 10.07.2006 | 02.12.2009 | næstformand |
Leif Bork Christiansen | 10.07.2006 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Mads Lindkær Petersen | 10.07.2006 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Niels Salomonsen | 10.07.2006 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Poul Anders Lübbert | 10.07.2006 | 04.12.2007 | bestyrelse |
Lis Bente Christiansen | 08.12.2005 | 10.07.2006 | bestyrelse |
Maria Vanessa Bork Fagerberg | 08.12.2005 | 10.07.2006 | bestyrelse |