Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 tilføjes Vedtægter: 2023-04-14 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nexum Nordics ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nexum Nordics ApS. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nexum Nordics ApS. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Nexum Nordics ApS. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-11-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-10-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-10-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-10-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-10-31 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-10-31 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-10-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 14, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: phc@proacteur.com (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2008-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og besidde andele i selskaber som udøver konsulentvirksomhed samt investering og handel med værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Peter Harbo Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Vedtægter: 2008-07-02 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 14, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 14, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 14, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Direktion: Peter Harbo Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Legale ejere: Peter Harbo Clausen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2005-12-07 tilføjes Navne: HARBO PRO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Harbo Clausen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2005-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2005-12-07 tilføjes Stiftere: Peter Harbo Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)