Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemarksvej 56, 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Direktion: Jan Obbekær Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Navne: SIMONS CATERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Revisor: Anders Henrik Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Stiftere: Jan Obbekær Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemarksvej 56, 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Direktion: Jan Obbekær Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at produktion og salg af fødevarer samt handel og industri og andre hermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Navne: SIMONS CATERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: Anders Henrik Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Stiftere: Jan Obbekær Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Vedtægter: 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)