Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Clive Torben Dadswell Hansen | 31.01.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Freddy Hansen | 27.10.2005 | 31.01.2011 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susan Elizabeth Hansen | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Clive Torben Dadswell Hansen | 21.08.2006 | bestyrelse |
Kate Louise Dadswell Hansen | 21.08.2006 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Troels Nicholas Dadswell Hansen | 21.08.2006 | 19.12.2018 | bestyrelse |
Susan Elizabeth Hansen | 21.08.2006 | 31.01.2011 | bestyrelse |
Kurt Freddy Hansen | 27.10.2005 | 31.01.2011 | bestyrelse |
Kaj Pasgaard Nørby | 27.10.2005 | 21.08.2006 | bestyrelse |
Bjarne Gert Andersen | 27.10.2005 | 21.08.2006 | bestyrelse |