Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 46, 3., 1306 København K (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Legale ejere: SAND TV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Navne: SAND TV CORPORATE ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORLUND, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-23 fjernes Direktion: Kaare Sand (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-08-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORLUND, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-08-26 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og distribution til erhvervsvirksomheder af interaktivt web-TV, branded content, virksomhedsportrætter, trailers og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2008-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2008-05-20 tilføjes Vedtægter: 2008-05-20 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 46, 3., 1306 København K (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Anchers Vej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2007-12-14 tilføjes Navne: SAND TV CORPORATE ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-12-13 fjernes Navne: SAND HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: REVISORERNE NIKOLAJ PLADS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Legale ejere: SAND TV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Anchers Vej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Kaare Sand (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: SAND HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-19 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4578 (offentliggjort 2005-12-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4578 (offentliggjort 2005-12-08)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: REVISORERNE NIKOLAJ PLADS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)