Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-29 fjernes Kontaktoplysninger: post@jlhansen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-29 fjernes Navne: JØRGEN L. HANSEN & SØNNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Stiftere: A/S JULIUS NIELSEN & SØN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Bestyrelse: Jan Møller Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Direktion: Mogens Michael Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: post@jlhansen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jan Møller Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Direktion: Mogens Michael Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Navne: JØRGEN L. HANSEN & SØNNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Stiftere: A/S JULIUS NIELSEN & SØN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Vedtægter: 2005-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)