Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stormgade 133, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Navne: A/S AF 4. APRIL 2011 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Stiftere: KASPER BIRK HOLDING ApS, IDE MØBLER VEJLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Bestyrelse: Willy Kim Støckler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Direktion: Willy Kim Støckler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormgade 133, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Løversysselvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2011-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med møbler, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Navne: A/S AF 4. APRIL 2011 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-04 fjernes Navne: BOCONCEPT, VEJLE A/S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2011-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Vedtægter: 2011-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-26 tilføjes Bestyrelse: Vagn Støckler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Bestyrelse: Kasper Birk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Direktion: Willy Kim Støckler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Direktion: Kasper Birk Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2007-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løversysselvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 418, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Bilde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Bestyrelse: Carsten Brink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 418, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 418, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 418, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Brink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Direktion: Kasper Birk Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2005-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Navne: BOCONCEPT, VEJLE A/S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Stiftere: KASPER BIRK HOLDING ApS, IDE MØBLER VEJLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)