Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-06-21 fjernes Revisor: REVISORHUSET HINNERUP ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren for selskabet eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sven Dalsgaards Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er såvel investere i grunde og ejendomme. rådgivning og konsulent arbejde i tøj mode branchen køb & salg (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mnrholm@gmail.com (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Bertelsen (næstformand) (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-01 fjernes Bestyrelse: Ove Nørholm Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Maibrith Nørholm Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-01 fjernes Direktion: Jens Nørholm Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: J. BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-05-01 tilføjes Navne: A.attitude A/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Heiberg Bertelsen (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET HINNERUP ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-01 tilføjes Vedtægter: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-04-30 fjernes Legale ejere: IBI-FINANS A/S, O.N. ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-04-30 fjernes Navne: RÅDHUSSTRÆDET A/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2012-11-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-09-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2010-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2010-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er såvel opførelse som udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2006-12-04 tilføjes Navne: RÅDHUSSTRÆDET A/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2006-12-03 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET LOLLANDSPARKEN A/S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2006-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren for selskabet eller af formanden for selskabets bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2006-12-04 tilføjes Vedtægter: 2006-12-04 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2005-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Bestyrelse: Ove Nørholm Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Direktion: Jens Nørholm Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Legale ejere: IBI-FINANS A/S, O.N. ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2005-12-07 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LOLLANDSPARKEN A/S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2005-12-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Stiftere: O.N. ApS, IBI-FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)