Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 239, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-09 fjernes Direktion: Kristian Bendz Juul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-09 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET 505 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Stiftere: FIFR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2007-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, udleje og overdrage fast ejendom samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET 505 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 fjernes Navne: FREDENSBORG EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2007-12-07 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Vedtægter: 2007-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2007-12-07 fjernes Bestyrelse: Mads Peter Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 239, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 239, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Bestyrelse: Knud-Erik Kofoed (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Bestyrelse: Carsten Leonhard Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 730.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 239, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Bestyrelse: Carsten Leonhard Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Direktion: Kristian Bendz Juul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Navne: FREDENSBORG EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Stiftere: FIFR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)