Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Åsa Ulrica Susanne Fearn | 08.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Joris Jan Pieter Huijsmans | 20.02.2023 | 08.12.2023 | adm. dir |
Jakob Stilov | 09.10.2019 | 20.02.2023 | adm. dir |
Jesper Sabroe | 16.01.2018 | 09.10.2019 | adm. dir |
Jan Thieme Rasmussen | 08.11.2010 | 16.01.2018 | adm. dir |
Andrew Lloyd Tokely | 04.12.2009 | 08.11.2010 | adm. dir |
Lars Larsen | 29.05.2006 | 04.12.2009 | adm. dir |
Jan Thieme Rasmussen | 21.12.2005 | 29.05.2006 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 02.12.2005 | 21.12.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Munk Petersen | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Monica Gregers Smith | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Andersen | 01.10.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Raoul Wilhelmus Maria Gatzen | 14.04.2021 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sabroe | 09.10.2019 | 14.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Stilov | 01.04.2017 | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thieme Rasmussen | 01.11.2010 | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Andrew Lloyd Tokely | 04.12.2009 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars Larsen | 29.05.2006 | 04.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Peter Jensen | 21.12.2005 | 01.10.2015 | formand |
Ulrik Andersen | 21.12.2005 | 30.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thieme Rasmussen | 21.12.2005 | 29.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 02.12.2005 | 21.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lone Annette Saul Stakemann | 02.12.2005 | 21.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Herman Melchior | 02.12.2005 | 21.12.2005 | formand |